Funkcjonowanie Sądu w dniach 1-17 września 2007 r.(2007/C 155/35)
(Dz.U.UE C z dnia 7 lipca 2007 r.)
Podczas swego posiedzenia plenarnego w dniu 6 czerwca 2007 r. Sąd postanowił, że z uwagi na wakacje sądowe, czterech nowych członków Sądu złoży ślubowanie przed Trybunałem dopiero po zakończeniu tych wakacji, oraz że w związku z tym, zgodnie z art. 5 akapit trzeci statutu Trybunału Sprawiedliwości, do czasu podjęcia obowiązków przez nowych członków Sądu:
– obowiązki prezesa Sądu będą wykonywane przez Prezesa B. Vesterdorfa;
– obowiązki prezesów izb w składzie pięciu sędziów będą wykonywane przez prezesów izb: M. Jaegera, J. Pirrunga, M. Vilarasa i H. Legala;
– obowiązki prezesa pierwszej izby będą wykonywane przez prezesa izby J. D. Cooke'a;
– decyzja z dnia 14 stycznia 2006 r. (Dz.U. C 10, str. 19) w sprawie składu izby odwoławczej i przydziału spraw tej izbie, decyzja z dnia 5 lipca 2006 r. (Dz.U. C 190, str. 14) w sprawie składu wielkiej izby i wyznaczenia sędziego do zastępowania prezesa Sądu przy rozpatrywaniu wniosków o zarządzenie środków tymczasowych oraz decyzja z dnia 15 stycznia 2007 r. (Dz.U. C 42, str. 22) w sprawie przydziału sędziów do izb i kryteriów przydziału spraw izbom nadal obowiązują.