(2019/C 406/09)(Dz.U.UE C z dnia 2 grudnia 2019 r.)
Mirela Stancu, mianowana sędzią Sądu Unii Europejskiej decyzją przedstawicieli rządów państw członkowskich Unii Europejskiej z dnia 1 lutego 2019 r. 1 na okres od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2022 r., złożyła ślubowanie przed Trybunałem w dniu 26 września 2019 r.
Laurent Truchot, mianowany sędzią Sądu Unii Europejskiej decyzją przedstawicieli rządów państw członkowskich Unii Europejskiej z dnia 1 lutego 2019 r.1 na okres od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2025 r., złożył ślubowanie przed Trybunałem w dniu 26 września 2019 r.
Tuula Riitta Pynnä, mianowana sędzią Sądu Unii Europejskiej decyzją przedstawicieli rządów państw członkowskich Unii Europejskiej z dnia 6 marca 2019 r. 2 na okres od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2022 r., złożyła ślubowanie przed Trybunałem w dniu 26 września 2019 r.
Johannes Christoph Laitenberger, José Martín y Pérez de Nanclares, Rimvydas Norkus, Tamara Perišin, Miguel Sampol Pucurull, Petra Škvařilová-Pelzl i Gabriele Steinfatt, mianowani sędziami Sądu Unii Europejskiej decyzją przedstawicieli rządów państw członkowskich Unii Europejskiej z dnia 29 maja 2019 r. na okres od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2025 r., złożyli ślubowanie przed Trybunałem w dniu 26 września 2019 r.
Iko Nõmm, mianowany sędzią Sądu Unii Europejskiej decyzją przedstawicieli rządów państw członkowskich Unii Europejskiej z dnia 29 maja 2019 r. 3 na okres od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2022 r., złożył ślubowanie przed Trybunałem w dniu 26 września 2019 r.
Roberto Mastroianni i Ornella Porchia, mianowani sędziami Sądu Unii Europejskiej decyzją przedstawicieli rządów państw członkowskich Unii Europejskiej z dnia 10 lipca 2019 r. 4 na okres od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2025 r., złożyli ślubowanie przed Trybunałem w dniu 26 września 2019 r.
Gerhard Hesse, mianowany sędzią Sądu Unii Europejskiej decyzją przedstawicieli rządów państw członkowskich Unii Europejskiej z dnia 4 września 2019 r. 5 na okres od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2022 r., złożył ślubowanie przed Trybunałem w dniu 26 września 2019 r.
1 Dz.U. L 32 z 4.2.2019, s. 5.
2 Dz.U. L 69 z 11.3.2019, s. 51.
3 Dz.U. L 146 z 5.6.2019, s. 104.
4 Dz.U. L 189 z 15.7.2019, s. 69.
5 Dz.U. L 230 z 6.9.2019, s. 2.